Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-10-29 sletter virksomheden Ejerskaber: AMMINEX EMISSIONS TECHNOLOGY A/S. (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: AMMINEX EMISSIONS TECHNOLOGY A/S. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2017-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TG Partners VI P/S Holding. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Capidea Kapital III K/S. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2018-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Capidea Kapital III K/S. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2022-08-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dansk Vækstkapital III K/S. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2023-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CoreCapital I K/S. (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Capidea Kapital IV K/S. (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-07-17 sletter virksomheden Ejerskaber: NIC ANT V-C K/S. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIC ANT V-C K/S. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2024-05-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Den Sociale Kapitalfond Invest II K/S. (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Bestyrelse: Jens Bjørn Andersen (formand) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-29 fjernes Bestyrelse: Kirsten Blinkenberg Hastrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-02-28 fjernes Bestyrelse: Jens Bjørn Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-07-31 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 tilføjes Bestyrelse: Karina Dahl Steffensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-12-31 fjernes Bestyrelse: Dorthe Gylling Crüger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 11, 1414 København K (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 11, 1414 København K (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2018-02-22 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Gylling Crüger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2018-02-22 fjernes Bestyrelse: Mogens Christian Hugo (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-21 fjernes Bestyrelse: Peter Schütze (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-15 tilføjes Vedtægter: 2017-09-15 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-22 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2017-02-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-02-22 fjernes Bestyrelse: Bendt Tido Hannibal Wedell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-14 tilføjes Bestyrelse: Torben Laustsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-09 fjernes Bestyrelse: Christina Grumstrup Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@nordeafonden.dk (offentliggjort 2014-11-06)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-01 tilføjes Direktion: Henrik Lehmann Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-08 tilføjes Bestyrelse: Christina Grumstrup Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-08 fjernes Bestyrelse: Lene Haulrik (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-02-08 tilføjes Formål: Fondens formål er alt efter bestyrelsens frie skøn at virke for almennyttige og velgørende formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-08 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-08 tilføjes Vedtægter: 2013-02-08 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2013-07-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-04 tilføjes Bestyrelse: Bendt Tido Hannibal Wedell (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-04 fjernes Bestyrelse: Mogens Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-31 fjernes Direktion: Torben Klein (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-31 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Neden Vandet 11, 1414 København K (offentliggjort 2018-04-26)
Den 2008-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 11, 1400 København K (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2008-10-02 tilføjes Navne: NORDEA-FONDEN (offentliggjort 2008-11-12)
Den 2008-10-01 fjernes Navne: NORDEA DANMARK-FONDEN (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-11-01 tilføjes Direktion: Torben Klein (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-01 fjernes Direktion: Jørgen Høeg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 11, 1400 København K (offentliggjort 2007-02-06)
Den 2007-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: 11 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Høeg Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Høeg Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Jørgen Høeg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-01-01 fjernes Direktion: Preben Kendal Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-07 tilføjes Navne: NORDEA DANMARK-FONDEN (offentliggjort 2003-10-22)
Den 2003-03-06 fjernes Navne: UNIDANMARK-FONDEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-09-21 fjernes Bestyrelse: Brita Kierrumgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: 11 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-06 tilføjes Bestyrelse: Povl Høier (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-26 fjernes Bestyrelse: Niels Ørgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-10-01 tilføjes Direktion: Preben Kendal Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-26 fjernes Bestyrelse: Thorleif Krarup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-08-26 fjernes Bestyrelse: Jens Christian Kirketerp Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-06-09 fjernes Bestyrelse: Kai Hugo Schrøder (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-20 fjernes Bestyrelse: Karsten Krower Laursen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-05-22 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Vildbrad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-03-23 tilføjes Navne: UNIDANMARK-FONDEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-03-22 fjernes Revisor: GB 2 A/S AF 1/5 1989 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-11 fjernes Bestyrelse: Erling Johannes Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-09-12 tilføjes Bestyrelse: Erling Johannes Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-09-12 tilføjes Binavne: NORD-FONDEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-09-12 tilføjes Revisor: GB 2 A/S AF 1/5 1989, CJ Partnership I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 650.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)