Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-02-07 fjernes Navne: B.L. SKIND ApS, V/BØRGE LAURIDSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 76, 8832 Skals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 fjernes Direktion: Børge Lauridsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 fjernes Revisor: Bent Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-18 tilføjes Navne: B.L. SKIND ApS, V/BØRGE LAURIDSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-17 fjernes Navne: BL-SKIND HOBRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 tilføjes Vedtægter: 1991-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-08 tilføjes Navne: BL-SKIND HOBRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-07 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2443 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 76, 8832 Skals (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2443 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Bent Vestergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)