Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Revisor | ||||
Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET STADION ALLE 42-44 ApS. (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-18 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2013-06-18)
Den 2013-06-17 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2013-06-14 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-07-25)
Den 2013-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed, køb, salg og udlejning af fast ejendom, køb og salg af værdipapirer, samt at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Navne: VKI BYG ApS (offentliggjort 2013-07-10)
Den 2013-06-13 fjernes Navne: VKI BYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Vedtægter: 2013-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-07-10)
Den 2013-06-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-14 fjernes Bestyrelse: Kirsten Bank Iversen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 580.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-23 tilføjes Bestyrelse: Ole Vium Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-23 fjernes Bestyrelse: Birthe Vium Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-01 fjernes Revisor: GB AF 1/5 1991 AKTIESELSKAB, SILKEBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-03 tilføjes Navne: VKI BYG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-02 fjernes Navne: VAGN IVERSEN SILKEBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 55, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Bestyrelse: Birthe Vium Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Direktion: Vagn Iversen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Legale ejere: Vagn Iversen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 1989-06-01 tilføjes Navne: VAGN IVERSEN SILKEBORG A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-01 tilføjes Reelle ejere: Vagn Iversen (offentliggjort 2017-09-14)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Revisor: GB AF 1/5 1991 AKTIESELSKAB, SILKEBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Stiftere: Vagn Iversen, Kirsten Bank Iversen, Birthe Vium Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)