Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2000-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 36, 1., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-22 fjernes Navne: WEDO SYSTEM INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-06-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 fjernes Revisor: Ole Tønning Tønnesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 fjernes Stiftere: WEDO COMPUTER SYSTEMS ApS, Stig Frank Holdgaard, Frans Peter Rud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 fjernes Bestyrelse: Michael Schøning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-04 fjernes Direktion: Michael Schøning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-22 tilføjes Bestyrelse: Liselotte Hakmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-22 fjernes Bestyrelse: Frans Peter Rud (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Bestyrelse: Stig Frank Holdgaard (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-22 tilføjes Revisor: Ole Tønning Tønnesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Bestyrelse: Frans Christian Dalgaard-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 fjernes Bestyrelse: Donald Miller Simpson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udvikle edb-programmer og sælge eller udleje brugsrettigheder hertil (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 fjernes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 tilføjes Vedtægter: 1997-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 tilføjes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-29 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-03 tilføjes Navne: WEDO SYSTEM INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-02 fjernes Navne: WE DO SYSTEM INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 36, 1., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-02 tilføjes Bestyrelse: Donald Miller Simpson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 tilføjes Direktion: Michael Schøning (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-02 tilføjes Navne: WE DO SYSTEM INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 tilføjes Stiftere: WEDO COMPUTER SYSTEMS ApS, Stig Frank Holdgaard, Frans Peter Rud (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)