Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lilian Søgaard | 12.12.2022 | 12.06.2023 | direktør |
Dan Søgaard | 01.05.1989 | 25.11.2022 | direktør |
Tage Baltzer | 01.05.1989 | 01.03.1993 | direktør |
Henning Lynge Kristensen | 01.05.1989 | 01.03.1993 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1989 | 01.11.1989 | direktør |