Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-10-04 fjernes Navne: S. P. TRANSPORTEN, FARSØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Farsøvej 106, 9640 Farsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Revisor: Danrevi Løgstør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-16 fjernes Direktion: Søren Peter Aarup Bro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 tilføjes Navne: S. P. TRANSPORTEN, FARSØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 fjernes Navne: ApS KBIL 15 NR. 1018 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med vejtransport (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 tilføjes Vedtægter: 1990-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farsøvej 106, 9640 Farsø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 15 NR. 1018 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Danrevi Løgstør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)