Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Bastholm | 02.02.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bastholm | 12.12.2008 | 20.01.2016 | direktion |
Jan Linnebjerg | 19.12.2000 | 12.12.2008 | adm. dir |
Arne Bech Eriksen | 02.05.1989 | 19.12.2000 | direktion |
Hanne Marie Kürstein Eriksen | 02.05.1989 | 19.12.2000 | direktion |