Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-03-25 fjernes Navne: JØRN ERIK SCHMIDT HEJLS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kær Møllevej 81, 6094 Hejls (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Revisor: RAN-SEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Stiftere: Jesper Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 fjernes Bestyrelse: Lillian Lucassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-01 fjernes Direktion: Jørn Erik Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, køb og salg af fast ejendom samt andet dermed efter direktionens skøn bestående formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller direktøren og bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 tilføjes Vedtægter: 1990-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-03 tilføjes Navne: JØRN ERIK SCHMIDT HEJLS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 fjernes Navne: W.S.C.M. II ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 fjernes Direktion: Jesper Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kær Møllevej 81, 6094 Hejls (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Bestyrelse: Lillian Lucassen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Direktion: Jesper Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Navne: W.S.C.M. II ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Revisor: RAN-SEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Stiftere: Jesper Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)