Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-02-07 fjernes Navne: CRC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 13, 3. th., 1370 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Direktion: Hanne Lassen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-13 fjernes Revisor: VPBLTH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-04 tilføjes Navne: CRC INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2437 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 tilføjes Vedtægter: 1989-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 13, 3. th., 1370 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2437 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, VPBLTH A/S, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)