Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Line Vinther Tarp | 10.06.2013 | 08.10.2020 | direktion |
Rolf Erik Ovesen | 01.10.2006 | 10.06.2013 | direktion |
Torben Nygaard | 01.05.2004 | 01.10.2006 | adm. dir |
Hans Henrik Fisker | 25.08.2003 | 01.05.2004 | adm. dir |
Søren Bostrup-Sørensen | 20.06.2002 | 25.08.2003 | adm. dir |
Uwe Michael Helmut Horn | 01.02.2002 | 25.08.2003 | direktør |
Mette Milland | 29.04.1999 | 01.02.2002 | direktion |
Thorben Uhd Ginnerskov Jensen | 19.12.1996 | 29.04.1999 | direktion |
Henrik Ragn | 01.04.1989 | 19.12.1996 | direktion |
Jan Handke | 01.04.1989 | 30.01.1995 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.04.1989 | 20.09.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Andersen | 01.06.2013 | 08.10.2020 | bestyrelse |
Line Vinther Tarp | 01.06.2013 | 08.10.2020 | bestyrelse |
Jannik Lawaetz | 23.04.2010 | 01.06.2013 | bestyrelse |
Frits Brøndum | 25.03.2010 | 01.06.2013 | bestyrelse |
Bent Kristian Risvig Jensen | 25.03.2010 | 01.06.2013 | bestyrelse |
Steen Albeck Tokkesdal | 25.03.2010 | 23.04.2010 | bestyrelse |
Poul Ravn Tarp | 01.10.2006 | 08.10.2020 | formand |
Kjartan Gudmundsson | 01.10.2006 | 25.03.2010 | bestyrelse |
Rolf Erik Ovesen | 01.10.2006 | 25.03.2010 | bestyrelse |
Henrik Overgaard Larsen | 10.06.2004 | 01.10.2006 | bestyrelse |
Uwe Michael Helmut Horn | 25.08.2003 | 01.10.2006 | bestyrelse |
Carsten Boldt | 20.06.2002 | 10.06.2004 | bestyrelse |
Søren Bostrup-Sørensen | 20.06.2002 | 25.08.2003 | bestyrelse |
Per Nielsen | 19.04.2001 | 01.10.2006 | formand |
Uwe Michael Helmut Horn | 19.04.2001 | 20.06.2002 | bestyrelse |
Mette Milland | 29.04.1999 | 20.06.2002 | bestyrelse |
Peter Boris Fleggaard | 01.04.1989 | 19.04.2001 | bestyrelse |
Henrik Ragn | 01.04.1989 | 19.04.2001 | bestyrelse |
Thorben Uhd Ginnerskov Jensen | 01.04.1989 | 29.04.1999 | bestyrelse |
Jan Handke | 01.04.1989 | 21.03.1995 | bestyrelse |
Peter Boris Fleggaard | 01.04.1989 | 13.01.1993 | bestyrelse |
Steen Folmer Pedersen | 01.04.1989 | 13.01.1993 | bestyrelse |
Wolfgang Albert Lundum Schubert | 01.04.1989 | 10.06.1991 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1989 | 20.09.1989 | bestyrelse |