Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3096 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3096 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Vedtægter: 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)