Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Roelsgaard | 22.07.2003 | 25.09.2012 | direktion |
Johannes Dag Haugaard | 22.07.2003 | 25.09.2012 | adm. dir |
Jørgen Birch Jensen | 07.01.2003 | 22.07.2003 | direktion |
Lindy Ladefoged Munkholm | 08.06.1993 | 07.01.2003 | direktion |
Torben Skjødt Meldgaard | 01.04.1989 | 08.06.1993 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1989 | 31.08.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Wilhjelm | 20.06.2012 | 25.09.2012 | bestyrelse |
Hans Christian Ambjerg | 20.06.2012 | 25.09.2012 | bestyrelse |
Kjeld Johannesen | 20.06.2012 | 25.09.2012 | formand |
Asger Krogsgaard | 20.06.2012 | 25.09.2012 | næstformand |
Henrik Refslund Hansen | 29.01.2010 | 20.06.2012 | bestyrelse |
Morten Petersen | 27.02.2009 | 28.07.2009 | bestyrelse |
Cay Wulff Sørensen | 19.01.2007 | 25.09.2012 | bestyrelse |
Niels Daugaard Buhl | 23.05.2006 | 29.01.2010 | bestyrelse |
John Pommer Brædder | 28.01.2005 | 23.05.2006 | bestyrelse |
Ove Thejls | 22.07.2003 | 25.09.2012 | bestyrelse |
Niels Gottrup Mikkelsen | 22.07.2003 | 20.06.2012 | formand |
Jens Haven Christiansen | 22.07.2003 | 27.02.2009 | bestyrelse |
Asger Krogsgaard | 22.07.2003 | 19.01.2007 | bestyrelse |
Per Højgaard Andersen | 22.07.2003 | 28.01.2005 | bestyrelse |
Johannes Dag Haugaard | 01.11.2002 | 22.07.2003 | bestyrelse |
Preben Sunke | 01.11.2002 | 22.07.2003 | bestyrelse |
Jørgen Birch Jensen | 01.11.2002 | 22.07.2003 | bestyrelse |