Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Emanuel Olsens Vej 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-12 fjernes Direktion: Lars Vermund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-12 fjernes Navne: VERMUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-09-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-02 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Revisor: WULFF REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investering samt handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 tilføjes Vedtægter: 2003-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-07-02 tilføjes Revisor: WULFF REGNSKABSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-02 fjernes Revisor: HH PENSIONS INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-21 tilføjes Navne: VERMUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-20 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2363 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-20 tilføjes Direktion: Lars Vermund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Direktion: Annette Parlo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Revisor: HH PENSIONS INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Revisor: KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Revisor: KARSTEN REHER. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-11 fjernes Direktion: Svend-Arne Vang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Revisor: Flemming Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-03 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-03 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emanuel Olsens Vej 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2363 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Flemming Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)