Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johnny Bjørndahl Jensen | 01.03.1989 | 06.06.2000 | direktion |
Tove Damkjær Eriksen | 01.03.1989 | 25.06.1993 | direktion |
Inger Halskov Fjelsted | 01.03.1989 | 09.01.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tove Damkjær Eriksen | 01.03.1989 | 25.06.1993 | bestyrelse |
Eigil Anton Johansen Dühr | 01.03.1989 | 25.06.1993 | bestyrelse |
Elsa Maria Damsgaard Jensen | 01.03.1989 | 25.06.1993 | bestyrelse |