Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-22 fjernes Bestyrelse: Frede Poulsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Direktion: Annelise Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-22 fjernes Navne: VICH 4664 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-03-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Stiftere: VICH 4663 A/S, Poul Mortensen, Aksel Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-21 tilføjes Direktion: Annelise Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-21 fjernes Direktion: Aksel Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Navne: VICH 4664 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-31 fjernes Navne: TREKANTENS LISTE- OG MASKINSNEDKERI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive træproduktionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-23 tilføjes Vedtægter: 1996-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-05 fjernes Bestyrelse: Karin Olsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-25 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 fjernes Bestyrelse: Inger Jepsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Bestyrelse: Johannes Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Bestyrelse: Villy Hvidberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-11 fjernes Direktion: Villy Hvidberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-05 fjernes Bestyrelse: Jørn Biehl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-11 tilføjes Navne: TREKANTENS LISTE- OG MASKINSNEDKERI A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-10 fjernes Navne: TRIA-TRÆ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-23 tilføjes Bestyrelse: Jørn Biehl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Direktion: Villy Hvidberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-23 tilføjes Navne: TRIA-TRÆ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, ERNST & YOUNG DENMARK P/S, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Stiftere: VICH 4663 A/S, Poul Mortensen, Aksel Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)