Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Anker Laden-Andersen | 27.01.1989 | 25.01.2023 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Steen Asbjørn Larsen | 04.11.2014 | 25.01.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
NF K/S (CVR 13412197) | SLETTET | 16.10.1999 | 07.11.2022 | 100,00% | 100,00% |