Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Bibranche | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2010-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: R Bruun Ejendomme ApS. (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2014-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NYKØBING F. ISENKRAM ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: MARIELYST EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2014-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: TORVET INVEST ApS. (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2015-08-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sandholt & Bruun ApS. (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2016-05-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grage & Bruun A/S. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: SOPHIEHOLMEN INDERHAVN A/S. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-05-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Torvets Ejendomme 1994 ApS. (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2017-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOPHIEHOLMEN INDERHAVN A/S. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Torvets Ejendomme 1994 ApS. (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2018-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MARIELYST EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-05-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Øernes Ejendomsudvikling ApS. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Øernes Ejendomsudvikling ApS. (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thyravej 19 ApS. (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2021-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: POUL HANSEN FURNITURE A/S. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-05-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Auto Danmark 2008 A/S. (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2022-07-11 tilføjes Navne: ApS BRUUN GROUP 1989 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 fjernes Navne: A/S BRUUN GROUP 1989 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-11 tilføjes Vedtægter: 2022-07-11 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-04-07 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-02-28 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2020-12-17 tilføjes Bestyrelse: Alexandra Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2020-12-17 fjernes Bestyrelse: Maren Lyngsmose Bruun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 18, 1., 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 21, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2016-11-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Navne: A/S BRUUN GROUP 1989 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2014-10-21 fjernes Navne: BRUUN TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-10-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 tilføjes Vedtægter: 2014-10-22 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-15 fjernes Revisor: Tranekær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 21, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2010-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogholder Allé 10, 2720 Vanløse (offentliggjort 2008-03-13)
Den 2008-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogholder Allé 10, 2720 Vanløse (offentliggjort 2008-03-13)
Den 2008-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogholder Allé 3, 2720 Vanløse (offentliggjort 2002-07-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogholder Allé 3, 2720 Vanløse (offentliggjort 2002-07-02)
Den 2000-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 229, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-08 tilføjes Navne: BRUUN TØMRER- OG SNEDKERFIRMA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-07 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3014 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-07 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-06-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-06-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 229, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-02-01 tilføjes Legale ejere: Robert Bruun (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1989-02-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3014 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-01 tilføjes Reelle ejere: Robert Bruun (offentliggjort 2017-08-29)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Tranekær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)