Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-08-26 fjernes Navne: ØRESUND INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt Annæ Plads 10, 1., 1250 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Bestyrelse: Bo Gosta Zenkert (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Direktion: Henrik Rahr Egense (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Revisor: Revisions- og Forvaltningsinstituttet A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 fjernes Bestyrelse: Per Martin Sjøbohm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 fjernes Direktion: Per Martin Sjøbohm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-16 tilføjes Vedtægter: 1990-02-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-09 tilføjes Navne: ØRESUND INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-08 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-08 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt Annæ Plads 10, 1., 1250 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisions- og Forvaltningsinstituttet A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)