Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-12-17 fjernes Navne: HAMMER INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøslevvej 81, 6330 Padborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Direktion: Paul Gerhard Hammer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-24 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-24 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 fjernes Direktion: Hans Paul Walter Hammer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 COLDING & PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-16 tilføjes Navne: HAMMER INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-15 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2336 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-15 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-15 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-13 tilføjes Vedtægter: 1989-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøslevvej 81, 6330 Padborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2336 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 COLDING & PEDERSEN, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)