Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-02-05 fjernes Navne: ERCO STAR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Revisor: A/S PSE 10 NR. 1251 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-08 fjernes Direktion: Erol Özdemir (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-25 tilføjes Navne: ERCO STAR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-24 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2295 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-24 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-24 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fremskaffe finansiering til hotel og byggeprojekter i øvrigt, administration af byggesager samt deltagelse i projektering og med administration af byggesager alt i såvel Danmark som udlandet samt handel med fast ejendom og øvrige i forbindelse dermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-13 tilføjes Vedtægter: 1989-07-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2295 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, A/S PSE 10 NR. 1251 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)