Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2015-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Binavne: OCON DANMARK A/S, GIS DENMARK A/S (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Kontaktoplysninger: management@gis.dk (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Navne: GIS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-05-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2014-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 fjernes Bestyrelse: Sten Knuth (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 fjernes Direktion: Per Lykke Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-01 tilføjes Bestyrelse: Sten Knuth (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Bestyrelse: Per Bødker Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2007-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 10-12, 6000 Kolding (offentliggjort 2003-07-03)
Den 2007-07-13 tilføjes Direktion: Per Lykke Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-13 fjernes Direktion: Jens Hallund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-21 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Christensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 fjernes Bestyrelse: Villum Christensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-23 fjernes Bestyrelse: Axel Christian Fischer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-30 tilføjes Bestyrelse: Lone Teilmann (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-30 fjernes Bestyrelse: John Sau Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-11 tilføjes Bestyrelse: Kronborg Bach Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-30 fjernes Bestyrelse: Kronborg Bach Jensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 10-12, 6000 Kolding (offentliggjort 2003-07-03)
Den 2003-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr Tingvej 10, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med kommuner samt med offentlige og private ledningsejere. Selskabets forretningsområde er formidling af viden, serviceydelser og værktøjer til løsning af opgaver på databehandlingsområdet. Selskabets aktiviteter vedrører primært området Geografiske Informations Systemer. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2003-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2003-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2003-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2003-05-07 tilføjes Vedtægter: 2003-05-07 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2003-05-07 fjernes Binavne: GIS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-25 tilføjes Bestyrelse: Søren Revsbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-25 fjernes Bestyrelse: Signe Lund Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-30 tilføjes Bestyrelse: Signe Lund Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-30 fjernes Bestyrelse: Søren Revsbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Revsbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-08 fjernes Bestyrelse: Iver Kirk Schriver (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 tilføjes Bestyrelse: Lillian Nielsen Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-05 fjernes Bestyrelse: Benny Villy Schwartz Larsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-31 fjernes Bestyrelse: Ole Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-15 fjernes Bestyrelse: Peter Skak-Iversen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 fjernes Bestyrelse: Bent Christiansen Breintoft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Petersen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 fjernes Bestyrelse: Erik Juel Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Direktion: Jens Hallund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 fjernes Direktion: Henrik Pedersen Rask (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-19 tilføjes Bestyrelse: Torben Engedal (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Bestyrelse: Bent Christiansen Breintoft (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 fjernes Bestyrelse: Jan Tormod Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-11 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Brandhof (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-11 fjernes Bestyrelse: Merete Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-24 tilføjes Bestyrelse: Peter Skak-Iversen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: management@gis.dk (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-17 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Kruuse Rasmusen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-17 fjernes Bestyrelse: Henning Bernth Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-17 tilføjes Bestyrelse: Ole Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-17 fjernes Bestyrelse: Ernst Dyekjær Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-07 fjernes Bestyrelse: John Aalestrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-17 tilføjes Bestyrelse: Jan Tormod Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 tilføjes Direktion: Henrik Pedersen Rask (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-17 fjernes Direktion: Eric Steen Plesner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-26 fjernes Bestyrelse: Leif Klausen Kristensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Bestyrelse: Martin Kaae Glarvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 fjernes Bestyrelse: Harry Hansen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 fjernes Binavne: GIS-DK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 fjernes Revisor: Kommunernes Revisionsafdeling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-10 fjernes Bestyrelse: Tom Egelund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-01 fjernes Bestyrelse: Heine Simoni Jørgensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-25 fjernes Revisor: Kommunernes Revisionsafdeling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-21 fjernes Bestyrelse: Kaj Armann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-16 tilføjes Navne: GIS DANMARK A/S (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1994-09-15 fjernes Navne: IGS-CENTRET A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 7.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-11 fjernes Bestyrelse: Alex Regnar Jentsch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 5.194.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.119.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 5.019.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-06 fjernes Bestyrelse: Erik Bastrup Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Bestyrelse: Holger Schrøder (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 4.969.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 4.844.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 2.900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 2.875.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 2.850.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 2.775.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-25 fjernes Bestyrelse: Erling Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-24 fjernes Bestyrelse: Gunnar Juul (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1.575.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.525.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 fjernes Bestyrelse: Per Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-14 tilføjes Navne: IGS-CENTRET A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-13 fjernes Navne: VICH 1258 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 665.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-13 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-13 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-13 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr Tingvej 10, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Binavne: GIS-DK A/S, GIS DANMARK A/S, OCON DANMARK A/S, GIS DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: VICH 1258 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1989-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Kommunernes Revisionsafdeling, Kommunernes Revisionsafdeling, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-05-28)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)