Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strøhusvej 76, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-17 fjernes Bestyrelse: Elo Kurt Hurup-Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Direktion: Elo Kurt Hurup-Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-17 fjernes Navne: DANDEAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-01-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Revisor: Martin Høgh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-14 tilføjes Navne: DANDEAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-13 fjernes Navne: DANDEAL ANPARTSSELSKAB 1989 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og håndværk og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-13 tilføjes Revisor: Martin Høgh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-13 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-13 tilføjes Vedtægter: 1997-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-13 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Buschardt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-29 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-25 fjernes Revisor: Svend Gideon (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-24 fjernes Bestyrelse: Niels-Åge Schunck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Buschardt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-25 fjernes Revisor: Jarl Bjørn Kraft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-18 tilføjes Navne: DANDEAL ANPARTSSELSKAB 1989 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-17 fjernes Navne: VICH 1093 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-17 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøhusvej 76, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Buschardt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: VICH 1093 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, Jarl Bjørn Kraft, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Svend Gideon (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)