Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-03-19 fjernes Navne: FINNERUP TRADING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sophienlundsvej 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Bestyrelse: Klaus Finnerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Direktion: Hanne Finnerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-02 tilføjes Bestyrelse: Steen Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-22 fjernes Bestyrelse: Ole Finnerup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-06 tilføjes Navne: FINNERUP TRADING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 fjernes Navne: FINNERUP TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, der ikke kan være samme person, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 tilføjes Vedtægter: 1995-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 fjernes Direktion: Klaus Finnerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Direktion: Ole Finnerup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-26 tilføjes Navne: FINNERUP TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-25 fjernes Navne: ASX 14784 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-26 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-26 fjernes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sophienlundsvej 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ole Finnerup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ASX 14784 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S, Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)