Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-12-02 fjernes Navne: SKJOLD ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 52, 1403 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Direktion: George Herbert Zeemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Revisor: Knud Paabøl Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Stiftere: Henrik Diness-Andersen, George Herbert Zeemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilders Plads 52, 1403 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: George Herbert Zeemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive stevedore-virksomhed med dertil naturligt knyttede aktiviteter, herunder også skibsreparationer og marineentreprenørarbejder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: SKJOLD ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Knud Paabøl Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: Henrik Diness-Andersen, George Herbert Zeemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Vedtægter: 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)