Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 19, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 19, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 19, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 57, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-25 tilføjes Hjemmeside: www.soevang-dragoer.dk (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: formand@sovang-dragor.dk (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-11-22 fjernes Kontaktoplysninger: lise.stadager@gmail.com (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2020-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 57, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2020-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lise.stadager@gmail.com (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2020-10-01 tilføjes Navne: G/F Søvang (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 3, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: flemming@aunel.dk (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-09-30 fjernes Navne: G/F Søvang v/Flemming Aunel (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 3, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: flemming@aunel.dk (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Navne: G/F Søvang v/Flemming Aunel (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 19, 2791 Dragør (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: revisor@clauswitt.dk (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-31 fjernes Navne: G/F Søvang v/Claus Witt (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 19, 2791 Dragør (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 58, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 58, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2016-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 132, 2791 Dragør (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: revisor@clauswitt.dk (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2016-04-27 tilføjes Navne: G/F Søvang v/Claus Witt (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2016-04-26 fjernes Navne: G/F SØVANG V/SØREN H THOMSEN (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1970-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 132, 2791 Dragør (offentliggjort 2016-04-29)
Den 1970-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-01 tilføjes Navne: G/F SØVANG V/SØREN H THOMSEN (offentliggjort 2016-04-29)
Den 1970-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)