Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlyst 12, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-01 fjernes Direktion: Lars Munkholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-01 fjernes Navne: J.M. BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-06-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Revisor: Peder Holt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Stiftere: Lars Munkholm, Erik Jessen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlyst 12, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-31 tilføjes Direktion: Lars Munkholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-31 tilføjes Navne: J.M. BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Revisor: Peder Holt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Stiftere: Lars Munkholm, Erik Jessen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Vedtægter: 1989-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)