Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-03-24 fjernes Navne: DANEXCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 2. tv., 1164 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Bestyrelse: Sven Birkegaard Helgens (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Direktion: Poul Birkegaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Revisor: Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Stiftere: Steen Lindvig Kramer, Jette Køpke Kramer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-03 tilføjes Navne: DANEXCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 fjernes Navne: GITTE KRAMER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 fjernes Direktion: Gitte Lonnebjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-02 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, financiering og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller bestyrelsens formand i forening med direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 tilføjes Vedtægter: 1995-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-02 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 2. tv., 1164 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Bestyrelse: Sven Birkegaard Helgens (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Direktion: Gitte Lonnebjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Navne: GITTE KRAMER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Per Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Stiftere: Steen Lindvig Kramer, Jette Køpke Kramer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)