Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1997-04-11 fjernes Navne: RELIANCE ELECTRIC SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 27-29, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Bestyrelse: Georg-Hermann Wilhelm Fritz Oetjen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Direktion: Jørgen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-26 tilføjes Vedtægter: 1997-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-11 fjernes Bestyrelse: Oluf Christian Engell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-21 tilføjes Bestyrelse: Jeremy Seabrook Farrer Mason (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-10 tilføjes Bestyrelse: Khalid Mahboob Sheikh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-10 fjernes Bestyrelse: William Richard Norton (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-15 fjernes Bestyrelse: Leon James Hendrix Jr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 tilføjes Navne: RELIANCE ELECTRIC SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Navne: ADR NR. 1277 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-16 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 27-29, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Leon James Hendrix Jr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: ADR NR. 1277 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)