Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2010-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørby Færgevej 43, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-09 fjernes Bestyrelse: Karin Anker Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Binavne: NÆS MØLLEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Direktion: Ib Anker Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-09 fjernes Navne: DAN-FORCE WINDENERGY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-07-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørby Færgevej 43, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundemarksvej 29, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-06-04 tilføjes Bestyrelse: Ester Toft (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-04 fjernes Bestyrelse: Stig Anker Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundemarksvej 29, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundemarksvej 29, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-30 tilføjes Revisor: Partnerselskabet RRSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-31 fjernes Revisor: HW SOLO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-20 fjernes Revisor: ARNAKKE EJENDOMSADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Bestyrelse: Ejner Kjeldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Direktion: Ole Bengt Gindrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-26 tilføjes Navne: DAN-FORCE WINDENERGY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-25 fjernes Navne: NÆS MØLLEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 fjernes Binavne: DAN-FORCE WINDENERGY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 fjernes Revisor: John Lygaard Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af anlæg for unnyttelse af vedvarende energi samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-25 tilføjes Vedtægter: 1990-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-24 tilføjes Navne: NÆS MØLLEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-23 fjernes Navne: A/S PSE NR. 2861 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-23 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundemarksvej 29, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Binavne: DAN-FORCE WINDENERGY A/S, NÆS MØLLEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Hovedbranche: Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 2861 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, John Lygaard Jørgensen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ARNAKKE EJENDOMSADMINISTRATION ApS, HW SOLO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)