Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | xbrl | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-03 tilføjes Vedtægter: 2024-04-03 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-01 tilføjes Vedtægter: 2024-04-01 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Niels Vejby (direktør) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Direktion: Amalie Benedikte Rosing Kleemann (direktør) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: Niels Vejby (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Legale ejere: Amalie Benedikte Rosing Kleemann (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Bestyrelse: Amalie Benedikte Rosing Kleemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Reelle ejere: Amalie Benedikte Rosing Kleemann (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 fjernes Legale ejere: Niels Vejby (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-09 tilføjes Direktion: Amalie Benedikte Rosing Kleemann (direktør) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2019-09-09 fjernes Direktion: Niels Vejby (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-01 tilføjes Direktion: Niels Vejby (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-01 fjernes Direktion: Gitte Margrethe Kilimê (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-01 tilføjes Bestyrelse: Amalie Benedikte Rosing Kleemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2019-09-01 fjernes Bestyrelse: Kristian Enok Josef Emil Kilime (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-01 tilføjes Legale ejere: Niels Vejby, Amalie Benedikte Rosing Kleemann (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2019-09-01 tilføjes Reelle ejere: Amalie Benedikte Rosing Kleemann, Niels Vejby (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2019-08-31 fjernes Bestyrelse: Betina Guldhammer Vejby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2014-12-04 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 fjernes Revisor: EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Imaneq 32, 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Bestyrelse: Betina Guldhammer Vejby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-05 tilføjes Direktion: Gitte Margrethe Kilimê (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive farvehandel i Grønland samt virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-10-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2012-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Navne: FARVECENTER NUUK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-10-05 tilføjes Revisor: EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Stiftere: Gitte Margrethe Kilimê, Betina Guldhammer Vejby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2012-10-05 tilføjes Vedtægter: 2012-10-05 (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2012-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)