Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-07 fjernes Bestyrelse: Bente Kragh Pipper (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Direktion: Anette Inger Baltzer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-08-07 fjernes Navne: JEP TRANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-07 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Revisor: Lusnoc A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-19 fjernes Direktion: Erik Gunnar Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-19 fjernes Revisor: Revisorerne i Sydsjælland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-21 fjernes Direktion: John Erland Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-25 tilføjes Vedtægter: 1989-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-15 tilføjes Navne: JEP TRANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-14 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3683 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-14 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-14 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Bestyrelse: Bente Kragh Pipper (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3683 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisorerne i Sydsjælland, Lusnoc A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)