Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Esben Andersen | 01.01.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Peter Røntved | 01.01.1989 | 18.10.2002 | direktør |
Peter Mallemuk Work Graae | 01.01.1989 | 11.08.1992 | direktør |
Jens Peter Røntved | 01.01.1989 | 31.07.1989 | direktør |
Dan Rybak | 01.01.1989 | 22.05.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Orri Hauksson | 08.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Rakel Olsen | 18.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Sigurdur Agustsson | 18.10.2002 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ellert Kristinsson | 30.04.2004 | 08.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Sighvatur Bjarnason | 18.10.2002 | 30.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
Jens Koefoed Stadum | 29.04.1997 | 18.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Røntved | 01.01.1989 | 18.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Drewes | 01.01.1989 | 18.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Esben Andersen | 01.01.1989 | 18.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Asferg Persson | 01.01.1989 | 18.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Nils Juul Suhr Nordestgaard | 01.01.1989 | 29.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jens Koefoed Stadum | 01.01.1989 | 28.05.1993 | bestyrelsesmedlem |