Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Pedersen | 29.08.1988 | 25.02.1999 | direktion |
Robert Pedersen | 29.08.1988 | 25.02.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frede Lorentzen | 25.09.1998 | 15.01.1999 | bestyrelse |
Jens Okholm | 15.03.1994 | 25.09.1998 | bestyrelse |
Dan Børge Larsen | 29.08.1988 | 25.02.1999 | bestyrelse |
Erik Pedersen | 29.08.1988 | 25.02.1999 | bestyrelse |
Robert Pedersen | 29.08.1988 | 25.02.1999 | bestyrelse |
Børge Serup Pedersen | 29.08.1988 | 15.01.1999 | bestyrelse |
Ida Pedersen | 29.08.1988 | 15.03.1994 | bestyrelse |
Freddy Neergaard | 29.08.1988 | 17.03.1993 | bestyrelse |