Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Vedtægter | ||||
Binavne | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Aron Mathiesenip Aqq 9, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-26 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Hovedbranche: Anden råstofindvinding i.a.n. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Legale ejere: LARS BERGGREEN HOLDING ApS, Jysken ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Navne: Iluimeq ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Stiftere: Ditte Dahl Pedersen (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-09-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-07-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 fjernes Direktion: Peder Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-04-02 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-12-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-12-21 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 tilføjes Legale ejere: Ilu Water ApS, Jysken ApS (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-03-01 fjernes Legale ejere: Ilu Water ApS (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-02-28 fjernes Legale ejere: Ilu Water ApS (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-01-04 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-01-04 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2017-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-27)
Den 2017-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-02-22 fjernes Direktion: Peder Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-12-12 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-11-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-10-25 tilføjes Navne: Iluimeq ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2016-10-24 fjernes Navne: ARCTIC ICE CAP WATER ApS (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-10-25 tilføjes Vedtægter: 2016-10-25 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2016-10-25 fjernes Binavne: ICEWAT ApS, ICE CAP WATER ApS, GREENLANDSWATER ApS, GREENLAND ICE CAP BEER ApS, DANVAND.COM ApS, ARCTIC ICE WATER ApS, ARCTIC ICE CAP BEER ApS (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2016-02-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-02-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-11-05 tilføjes Legale ejere: LARS BERGGREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at ansøge om og eje tilladelser fra det Grønlandske Selvstyre i henhold til Grønlands is og vandeksportlov eller tilsvarende love, inklusive udvikling og udnyttelse/ produktion af naturlige ressourcer så som indlandsis på Grønland med henblik på eksport . (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2015-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2015-02-05 tilføjes Vedtægter: 2015-02-05 (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2012-04-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2012-04-19 fjernes Revisor: Datoselskabet af 18012019 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-28 tilføjes Legale ejere: Ilu Water ApS (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2012-01-19 fjernes Binavne: ØSTJYSK TOTALBYG ApS, NDL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aron Mathiesenip Aqq 9, 3952 Ilulissat (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2010-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-03 tilføjes Hovedbranche: Anden råstofindvinding i.a.n. (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2010-12-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-02 tilføjes Navne: ARCTIC ICE CAP WATER ApS (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2010-12-01 fjernes Navne: ØSTJYSK TOTALBYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 fjernes Binavne: ARCTIC ICE CAP WATER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Højgaards Vej 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsdalsvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-26 tilføjes Navne: ØSTJYSK TOTALBYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-25 fjernes Navne: PRINCESS.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-10 tilføjes Navne: PRINCESS.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-09 fjernes Navne: PRINCESS - DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-26 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2009-09-23)
Den 2009-08-26 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2009-09-23)
Den 2009-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsdalsvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-26 tilføjes Binavne: ARCTIC ICE CAP WATER ApS, ØSTJYSK TOTALBYG ApS, NDL ApS, ICEWAT ApS, ICE CAP WATER ApS, GREENLANDSWATER ApS, GREENLAND ICE CAP BEER ApS, DANVAND.COM ApS, ARCTIC ICE WATER ApS, ARCTIC ICE CAP BEER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Direktion: Peder Pedersen (direktion) (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2009-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2009-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-08-26 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2009-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2009-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2009-08-26 tilføjes Navne: PRINCESS - DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2009-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2009-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2009-08-26 tilføjes Revisor: Datoselskabet af 18012019 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-26 tilføjes Stiftere: Ditte Dahl Pedersen (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2009-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2009-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-22)