Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven Erik Netterstrøm | 12.01.1968 | 03.06.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annemarie Ditz | 01.03.1995 | 03.06.2008 | bestyrelse |
Niels-Vagn Falling Olsen | 12.01.1968 | 03.06.2008 | bestyrelse |
Sven Erik Netterstrøm | 12.01.1968 | 03.06.2008 | bestyrelse |
Detlef Aloysius Hehemann | 12.01.1968 | 01.03.1995 | bestyrelse |
Andreas Riedel | 12.01.1968 | 23.06.1993 | bestyrelse |
Wolfgang Wittenborg | 12.01.1968 | 18.08.1992 | bestyrelse |
Peter Siemssen | 12.01.1968 | 29.06.1989 | bestyrelse |