Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-01-20 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 31.JANUAR 1989 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 90, 1264 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 fjernes Direktion: Helge Bøtner Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-23 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 31.JANUAR 1989 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-22 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2005 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-22 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-14 tilføjes Vedtægter: 1989-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 90, 1264 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2005 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)