Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Smedegårdvej 7, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-15 fjernes Direktion: Birthe Elise Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-15 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET AF 15/2 1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-12-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå formueforvaltning samt dertil knyttede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-11 tilføjes Vedtægter: 2003-08-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-11 fjernes Direktion: Vagn Tornvig Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-19 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-19 fjernes Revisor: KIBÆK CITY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET K. E. HEDEGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-18 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET AF 15/2 1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-17 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1950 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Smedegårdvej 7, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1950 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET K. E. HEDEGAARD A/S, KIBÆK CITY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)