Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-08-05 fjernes Navne: IASON INDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bransagervej 15, 9490 Pandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 fjernes Direktion: Torben Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Peter Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-20 tilføjes Navne: IASON INDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR.3443 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-24 tilføjes Vedtægter: 1988-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bransagervej 15, 9490 Pandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR.3443 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionsfirmaet Peter Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)