Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Pedersen | 18.06.2008 | 22.01.2009 | direktion |
Michael Thing | 01.08.1988 | 22.01.2009 | direktion |
Søren Kamuk Hedegaard | 01.08.1988 | 18.06.2008 | direktion |
Jens Erik Aaen Petersen | 01.08.1988 | 01.01.1999 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.08.1988 | 07.03.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 07.03.1989 | bestyrelse |