Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-02-07 fjernes Navne: VIG BYGNINGSRENOVERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Nykøbingvej 31, 4560 Vig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 fjernes Revisor: Ole Willumsen Sigdal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-21 fjernes Bestyrelse: Ina Janne Marschener (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-21 fjernes Direktion: Michael Ole Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Navne: VIG BYGNINGSRENOVERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1572 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-29 tilføjes Vedtægter: 1988-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Nykøbingvej 31, 4560 Vig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1572 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Ole Willumsen Sigdal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)