Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 6, 9., 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 fjernes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-15 fjernes Navne: GALT G/S GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-04-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Erik Christensen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-15 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-30 fjernes Bestyrelse: Egil Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-30 fjernes Direktion: Kent Steen Carlsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-15 tilføjes Bestyrelse: Erik Pedersen Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 fjernes Bestyrelse: Ove Thejls (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 fjernes Direktion: Erik Pedersen Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-29 tilføjes Direktion: Kent Steen Carlsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-31 tilføjes Bestyrelse: Johannes Dag Haugaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Bestyrelse: Jan Hinderfeldt Isager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-28 tilføjes Bestyrelse: Preben Sunke (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 fjernes Bestyrelse: Kent Steen Carlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er a) på grundlag af gensidighed mellem medlemmerne at drive skadesforsikringsvirksomhed, b) som mellemmand at skaffe medlemmerne og andre virksomheder, der giver selskabet et mæglermandat de bedst mulige forsikringer, på de bedst mulige vilkår og til de lavest mulige priser, c) at udøve eller deltage i medlemmernes eller øvrige kunders risk management-funktion. Selskabet driver ikke genforsikringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 tilføjes Vedtægter: 2002-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: sea@danbred.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-15 fjernes Bestyrelse: Bent Maribo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-24 tilføjes Bestyrelse: Jan Hinderfeldt Isager (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-24 fjernes Bestyrelse: Henrik Axel Juul Nordenlund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sea@danbred.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 6, 9., 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: GALT G/S GENSIDIGT FORSIKRINGS- SELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 fjernes Navne: GALT G/S GENSIDIGT FORSIKRINGS- SELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-02-13 tilføjes Navne: GALT G/S GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-12 fjernes Navne: GALT G/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-12 fjernes Bestyrelse: Gert Jørn Kjeldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-17 fjernes Revisor: Erik Hartz Bruun, Knud Munk Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-30 tilføjes Navne: GALT G/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-29 fjernes Navne: GALT G/S, GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Laursen Vig (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-26 fjernes Bestyrelse: Bent Sloth (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 fjernes Bestyrelse: Rasmus Juhl Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Bestyrelse: Hakon Michelsen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-20 fjernes Bestyrelse: Benny Ravn Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-28 fjernes Bestyrelse: Erik Skovgård Kristensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-28 fjernes Revisor: Erik Gerhard Nissen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-02 fjernes Revisor: Ib Martin Nørgaard, Viggo Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-03 fjernes Bestyrelse: Egon Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-22 fjernes Bestyrelse: Knud Munk Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-12 fjernes Bestyrelse: Niels Rovsing (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Kristen Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-05 fjernes Bestyrelse: Niels Okholm Philipsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-23 tilføjes Navne: GALT G/S, GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Bestyrelse: Niels Okholm Philipsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Direktion: Erik Pedersen Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Revisor: Ib Martin Nørgaard, Viggo Nielsen, Erik Gerhard Nissen, Erik Hartz Bruun, Knud Munk Nielsen, Revisionsfirmaet Erik Christensen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)