Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Rørvig | 31.05.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Vilhelm Balslev | 11.11.1996 | 11.11.1996 | direktør |
Peter Rørvig | 11.11.1996 | 11.11.1996 | direktør |
Niels Otto Thiesen | 01.08.1988 | 31.05.2006 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 22.12.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Rørvig | 31.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Niels Ulrik Heine | 31.05.2006 | formand |
Helle Rørvig | 30.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Blankholm | 23.11.2004 | 13.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Otto Thiesen | 11.11.1996 | 08.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Erik Vilhelm Balslev | 11.11.1996 | 18.02.1998 | bestyrelsesmedlem |