Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Lense Girbo-Sørensen | 01.03.1988 | 29.02.1996 | direktion |
Steffen Lund | 01.03.1988 | 27.04.1995 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.03.1988 | 17.05.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Lense Girbo-Sørensen | 01.03.1988 | 29.02.1996 | bestyrelse |
Carl Fredmark | 01.03.1988 | 29.02.1996 | bestyrelse |
Per O Mannerford | 01.03.1988 | 29.02.1996 | bestyrelse |
Carl Friedrich Strøh | 01.03.1988 | 27.04.1995 | bestyrelse |