Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Skov-Aggerholm | 07.05.2010 | 21.09.2011 | direktion |
Lars-Henning Slyngborg | 02.03.2007 | 07.05.2010 | direktion |
Leif Max Hansen | 01.01.1993 | 02.03.2007 | direktion |
Halfdan Bjorholm Jacobsen | 01.07.1988 | 31.12.1992 | direktion |
Leif Max Hansen | 01.07.1988 | 05.12.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jane Graugaard | 07.05.2010 | 21.09.2011 | bestyrelse |
Stig Holst Hartwig | 07.05.2010 | 21.09.2011 | bestyrelse |
Carsten Skov-Aggerholm | 07.05.2010 | 21.09.2011 | bestyrelse |
Kresten Dyhrberg Nielsen | 17.04.2009 | 07.05.2010 | bestyrelse |
Lars-Henning Slyngborg | 02.03.2007 | 07.05.2010 | bestyrelse |
Bendt Mortensen | 02.03.2007 | 07.05.2010 | bestyrelse |
Per Werner Nielsen | 02.03.2007 | 17.04.2009 | bestyrelse |
Peter Dahl | 19.11.2001 | 02.03.2007 | formand |
Jørn Brommann | 14.05.1993 | 02.03.2007 | bestyrelse |
Hans Jørgen Clausen | 30.12.1992 | 02.03.2007 | bestyrelse |
Jørn Jensen | 30.12.1992 | 14.05.1993 | bestyrelse |
Halfdan Bjorholm Jacobsen | 01.07.1988 | 19.11.2001 | formand |
Leif Max Hansen | 01.07.1988 | 30.12.1992 | bestyrelse |
Lorenz Tofft | 01.07.1988 | 30.12.1992 | bestyrelse |