Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Frederiksen | 01.06.1988 | 16.11.2005 | direktion |
Thorkild Sørensen Sloth Kristensen | 01.06.1988 | 07.12.1992 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1988 | 02.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Oluf Lauridsen | 01.06.1988 | 16.11.2005 | bestyrelse |
Jørn Frederiksen | 01.06.1988 | 16.11.2005 | bestyrelse |
Hans Christian Christiansen | 01.06.1988 | 16.11.2005 | bestyrelse |
Ole Mølgaard Kristensen | 01.06.1988 | 12.03.1993 | bestyrelse |
Thorkild Sørensen Sloth Kristensen | 01.06.1988 | 07.12.1992 | bestyrelse |
Jes Skorstengård Henriksen | 01.06.1988 | 07.12.1992 | bestyrelse |