Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1996-12-27 fjernes Navne: DREDGING INTERNATIONAL SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 55, 1550 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Stiftere: Inger Halskov Fjelsted, Hans Fjelsted, HAFCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-31 fjernes Bestyrelse: Paul Constant Vanham (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-31 fjernes Direktion: Karel Huybrechts (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-14 tilføjes Navne: DREDGING INTERNATIONAL SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 fjernes Navne: ASX 13484 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 fjernes Bestyrelse: Tom Friis-Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 fjernes Direktion: Inger Halskov Fjelsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, entreprenørvirksomhed og anden virksomhed i forbindelse dermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 tilføjes Vedtægter: 1990-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 55, 1550 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Bestyrelse: Tom Friis-Mikkelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Direktion: Inger Halskov Fjelsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Navne: ASX 13484 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Stiftere: Inger Halskov Fjelsted, Hans Fjelsted, HAFCO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)