Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2001-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosetoften 15, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-04 fjernes Navne: VAKSDAL MASKINMONTERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-04-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Revisor: Finn Erik Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Stiftere: Poul Kampmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-06 fjernes Direktion: Tue Nygaard Reenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-08 tilføjes Revisor: Finn Erik Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 fjernes Direktion: Jonna Merete Reenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og montage af mølleudstyr, udlejning af arbejdskraft og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 tilføjes Vedtægter: 1996-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-16 fjernes Revisor: REVISION FYN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-23 tilføjes Navne: VAKSDAL MASKINMONTERING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-22 fjernes Navne: MIK-MAK XIV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-22 fjernes Direktion: Poul Kampmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosetoften 15, 5600 Faaborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-28 tilføjes Direktion: Poul Kampmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-28 tilføjes Navne: MIK-MAK XIV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-04-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Revisor: REVISION FYN, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Stiftere: Poul Kampmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)