Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-06-07 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3073 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Revisor: ApS af 2/8 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-10 fjernes Direktion: Finn Pauli Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af motorkøretøjer, reservedele med videre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 tilføjes Vedtægter: 1990-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 3073 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ApS af 2/8 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)