Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Suna Bijland-Bargholz | 25.11.2022 | direktør |
Martin Evald Jørgensen | 25.11.2022 | direktør |
Jochen Linzenich | 09.04.2021 | direktør |
Carl Henrik Love Calander | 29.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brent Mario Wong Chong | 25.11.2022 | 27.07.2023 | direktør |
Andrew George Truelove | 29.01.2021 | 25.11.2022 | direktør |
Birgit Møller Vestergaard | 29.01.2021 | 25.11.2022 | direktør |
Nils Alfons Michael Stenger | 11.07.2019 | 09.04.2021 | direktør |
Gynter Graul Lorenzen | 11.07.2019 | 29.01.2021 | direktør |
Gynter Graul Lorenzen | 01.01.2012 | 10.07.2019 | adm. dir |
Per Lachenmeier | 01.06.1997 | 01.01.2012 | direktør |
Kurt Lachenmeier | 01.04.1988 | 02.12.2002 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1988 | 16.08.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jari Uolevi Paavola | 12.10.2018 | 11.07.2019 | formand |
Chad William Pisha | 04.06.2018 | 01.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
David Leroy Duvall | 04.06.2018 | 12.10.2018 | formand |
Jacques Lancelon | 31.05.2017 | 04.06.2018 | formand |
David Leroy Duvall | 31.05.2017 | 03.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jacques Lancelon | 21.05.2015 | 30.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Nils Alfons Michael Stenger | 13.06.2014 | 11.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Robert Joe Evans | 13.06.2014 | 21.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
MaryAnn Spiegel | 27.01.2012 | 13.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Alan Hoffman | 16.05.2011 | 31.05.2017 | formand |
Birgit Andersen | 18.08.2008 | 13.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
John Raymond Hartnett | 28.09.2007 | 16.05.2011 | formand |
Allan Cameron Sutherland, Jr | 17.09.2007 | 27.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Per Arvid Ericsson Elmberg | 17.09.2007 | 18.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Huus Bogh | 11.07.2003 | 17.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Hans Brun Knudsen | 29.04.1999 | 17.09.2007 | formand |
Per Lachenmeier | 01.04.1988 | 17.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ole Lachenmeier | 01.04.1988 | 17.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Lachenmeier | 01.04.1988 | 17.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Lachenmeier | 01.04.1988 | 07.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Carlo Peter Petersen | 01.04.1988 | 29.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.04.1988 | 16.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1988 | 16.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.04.1988 | 16.08.1988 | formand |