Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-07-24 fjernes Navne: BRIX EJENDOMSRENOVERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Svejgårdsvej 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Revisor: LRJ Administration og Rådgivning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-22 fjernes Direktion: Elin Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre bygningsrenoveringer samt andre byggeopgaver af håndværksmæssig art (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-05 tilføjes Vedtægter: 1990-01-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-06 tilføjes Navne: BRIX EJENDOMSRENOVERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-05 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1872 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-05 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-05 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svejgårdsvej 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1872 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, LRJ Administration og Rådgivning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)